Hanes ariannol NORTH YORKSHIRE WEST COUNTY GUIDES
Rhif yr elusen: 1037585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.24k | £280.09k | £125.68k | £53.12k | £175.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.33k | £38.55k | £16.93k | £28.55k | £22.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.