ymddiriedolwyr ROTHERHAM UNIT 287 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 1037655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HAMPSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Craig Cottam | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Julie Anne Coleman | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Patrick Rene Ralph Green | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Ronald William Moffett MBE | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Mark Kelsall | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Joanne Green | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
JUDITH HAMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.