ymddiriedolwyr SOUTHPORT AND FORMBY SPECIAL ATHLETES
Rhif yr elusen: 1037697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE RATCLIFFE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jo-Anne Lewis | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Lorraine Gresty | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Samantha Fletcher | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Dr Dympna Edwards | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
David George Bricklebank | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
Colin Hyde | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.