Hanes ariannol EAST CLEVEDON CE VC PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1037724
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.97k | £6.01k | £11.67k | £5.35k | £3.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.14k | £10.51k | £14.19k | £4.32k | £4.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.