Hanes ariannol PICKERING PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1038039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.36k | £47.53k | £39.35k | £60.19k | £78.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.07k | £45.81k | £49.75k | £48.59k | £60.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.80k | £30.37k | £21.65k | £32.68k | £51.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.38k | £956 | £5.75k | £600 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.