Hanes ariannol TOYBOX PLAYGROUP (POUND HILL)
Rhif yr elusen: 1038244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.29k | £88.45k | £98.50k | £99.92k | £107.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.80k | £86.12k | £105.00k | £103.85k | £103.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £98.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £84.97k | £90.22k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.