Hanes ariannol BLACKWOOD PLAYGROUP (GWENT)
Rhif yr elusen: 1038678
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/04/2015 | 07/04/2016 | 07/04/2017 | 07/04/2018 | 07/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.97k | £9.98k | £8.18k | £15.64k | £22.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.19k | £8.55k | £7.04k | £10.73k | £14.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.