Hanes ariannol THE LOFTHOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1038728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.00m | £0 | £109.00k | £174.71k | £78.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £114.00k | £50.00k | £32.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.00m | N/A | N/A | N/A | £44.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £33.64m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | N/A | N/A | N/A | £37.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £486.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00m | N/A | N/A | N/A | £44.27m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £6.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £6.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £32.84m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.