Dogfen lywodraethu VOLUNTARY AND COMMUNITY ACTION EAST CAMBRIDGESHIRE
Rhif yr elusen: 1039159
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 NOVEMBER 1991 AS AMENDED 13 MAY 1993, 21 JUNE 1995 AND 20TH JULY 2004 AS AMENDED BY SCHEME OF 25 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION SOCIAL SERVICES AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE CLASSES IN NEED THEREOF
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ELY AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.