ymddiriedolwyr 1ST SOUTHBOURNE SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1039262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR KATIE JARVIS | Cadeirydd | 10 October 2018 |
|
|
||||
Anthony PAUL | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||
Andy Burrows | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
DAVID WINGHAM | Ymddiriedolwr | 07 August 2011 |
|
|
||||
David Thompson | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
TIM GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.