Dogfen lywodraethu CHARIGUARD UK EQUITY FUND
Rhif yr elusen: 1039354
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 13/04/2000 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29/07/2005 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28/02/2007 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22/11/2007 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01/11/2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/07/2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION, FOR THE BENEFIT OF CHARITIES PARTICIPATING IN THE SCHEME, OF A COMMON INVESTMENT FUND FOR THE INVESTMENT OF CASH AND OTHER PROPERTY FROM TIME TO TIME TRANSFERRED TO THE TRUSTEES UNDER CLAUSE 17 OF THE SCHEME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.