Dogfen lywodraethu UNLLAIS
Rhif yr elusen: 1039446
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 FEBRUARY 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 29 JUNE 1994, 24 JULY 1996, 31 JULY 97, 23 JULY 1998 AND 13 JUNE 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THOSE PEOPLE EXPERIENCING MENTAL HEALTH PROBLEMS IN NORTH WALES BY ASSISTING THE WORK OF VOLUNTARY ORGANISATIONS, SERVICE USERS AND MENTAL HEALTH SERVICES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.