Dogfen lywodraethu Undershaw Education Trust
Rhif yr elusen: 1039622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/01/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/1994 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/03/2015 as amended on 12 May 2021
Gwrthrychau elusennol
1(A) THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF HEALTH THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE (B) TO ASSIST OTHER ESTABLISHED CHATITIES WITH SIMILAR OBJECTS TO THE COMPANY IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.