ymddiriedolwyr CARLISLE MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1039660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hancock | Cadeirydd | 05 May 2022 |
|
|||||||
CLIVE NIGEL RICHES | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||
Benjamin Peter Knibbs | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||
Dr Margaret Riches | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Jenifer Mary Jay | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||||
Pamela Anne Jones | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||||
Michael Granville Abbs | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|||||||
Dr Bernard Edmund Cole | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||||
EEKE NICOLETTE VAN GULIK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.