ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE PORTSMOUTH
Rhif yr elusen: 1039776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stef Nienaltowski | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|||||
Peter Bernard Brook | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Gilbert | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Thomas Antony Little | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Shamila Tabitha Dhana | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|||||
Louisa Burton | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Megan Wade | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Emily Louise Drum | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
kevin Richardson | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Thomas Watmough | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||
Ashley Cullen | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
RODERICK JAN EMMERSON | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||
ROBIN TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD APPLEBY EADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.