Dogfen lywodraethu WELSH HIGHLAND RAILWAY LIMITED
Rhif yr elusen: 1039817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 30 JANUARY 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 MAY 1994 AND AMENDED 25 JULY 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 26 JUNE 2004 as amended on 28 Jul 2007
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS CONCERNING RAILWAYS AND (B) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OPERATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING LIFE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GWYNEDD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.