Dogfen lywodraethu HIGH WYCOMBE SHOPMOBILITY
Rhif yr elusen: 1040164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/04/1994 AS AMENDED ON 07/06/1999 AS AMENDED ON 30/07/2007 AS AMENDED ON 16/06/2015 as amended on 05 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PEOPLE WITH LIMITED MOBILITY, WHETHER TEMPORARY OR PERMANENT, IN HIGH WYCOMBE AND DISTRICT, IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY THE PROVISION OF WHEELCHAIRS AND SIMILAR EQUIPMENT IN ORDER TO IMPROVE THEIR MOBILITY AND CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HIGH WYCOMBE AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.