ymddiriedolwyr HIGH WYCOMBE SHOPMOBILITY
Rhif yr elusen: 1040164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Dormer | Cadeirydd | 25 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Clarke OBE FRSA | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Claire McMackin | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Peter Stockwell Mr | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Roger Hagon | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|||||
Jennie Le Fevre | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Jane White | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
David Griffin | Ymddiriedolwr | 02 January 2014 |
|
|
||||
SARAH FISMISTR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHY DIX | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.