ymddiriedolwyr WALLINGFORD UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1040165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Walter Fitt | Cadeirydd | 06 February 2019 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Somerville | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Shirley Margaret Selman | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Patricia Marjorie Fish | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Jack William Telling | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Valerie Blackwell | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Hermione Whitehouse | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Jill Procter | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.