Hanes ariannol CREATIVE ARTS EAST
Rhif yr elusen: 1040321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £494.93k | £550.49k | £429.19k | £481.92k | £597.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.97k | £549.38k | £429.76k | £485.76k | £599.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £23 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180.81k | £172.21k | £29.81k | £17.31k | £73.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £175.97k | N/A | N/A | £191.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £373.41k | N/A | N/A | £402.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.11k | N/A | N/A | £3.09k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £549.38k | N/A | N/A | £599.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.76k | N/A | N/A | £5.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.