ymddiriedolwyr CHILD BEREAVEMENT UK
Rhif yr elusen: 1040419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Seamus FITZGIBBONS | Cadeirydd | 16 July 2019 |
|
|
||||
Therese Mayhew | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
LORNA IRELAND | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
TIM MANASSEH | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
DEBORAH EATON QC | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
KRISTEN STEFANIA WELDON | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Nicola Gilham | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.