Hanes ariannol THE CHARITIES ADVISORY TRUST
Rhif yr elusen: 1040487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £840.36k | £901.22k | £608.84k | £714.49k | £546.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £970.24k | £943.02k | £725.07k | £763.83k | £747.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £651.73k | £753.09k | £539.49k | £637.10k | £454.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £170.90k | £104.80k | £44.43k | £0 | £77.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £27.77k | £12.76k | £66.65k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.74k | £15.55k | £12.16k | £10.74k | £14.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £434.28k | £779.39k | £542.65k | £706.95k | £732.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.13k | £163.63k | £182.42k | £56.88k | £14.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.05k | £6.25k | £7.65k | £6.55k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £416.07k | £384.29k | £292.84k | £354.98k | £338.23k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.38k | |
|
Gwariant - Arall | £372.83k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.