Hanes ariannol SOCIAL ACTION FOR HEALTH
Rhif yr elusen: 1040496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £884.53k | £900.95k | £959.96k | £852.27k | £684.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £815.42k | £862.73k | £843.25k | £643.34k | £642.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £552.90k | £94.81k | £31.27k | £295.52k | £143.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £133.22k | £55.33k | £6.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.69k | £182 | £134.72k | £340.82k | £365.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.36k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £819.47k | £863.95k | £820.92k | £511.14k | £275.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £18 | £1.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £36.82k | £4.32k | £300 | £41.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £815.42k | £862.73k | £843.25k | £554.91k | £584.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £88.43k | £58.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.20k | £6.69k | £0 | £248.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.