ymddiriedolwyr EXETER FESTIVAL CHORUS
Rhif yr elusen: 1040565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Nickels | Cadeirydd | 28 January 2015 |
|
|
||||
Simon Bates | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Bridget Baines | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Catherine Holt | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Louise Helen Roberts | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Charles Frank Lane | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Judith Drury | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Nike Westman | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.