Hanes ariannol CROSSROADS CARE STAFFORDSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1040583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.08m | £1.05m | £948.06k | £885.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.08m | £1.02m | £943.02k | £896.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £640.37k | £371.96k | £747.95k | £276.35k | £428.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £149.60k | £38.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.06k | £2.80k | £1.23k | £6.75k | £2.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | £949.89k | £835.34k | £896.69k | £880.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £126.74k | £211.17k | £44.61k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.08m | £1.02m | £942.39k | £896.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.23k | £232 | £1.52k | £631 | £186 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.96k | £20.16k | £20.51k | £21.58k | £17.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.