ymddiriedolwyr CAMBRIDGE SPORT LAKES TRUST
Rhif yr elusen: 1040693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Clive Cook | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
John Oliver Daffarn | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Susannah Mary Clements | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
John Graham Hobson | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
Joanna Burch | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|||||
Catherine May Millhouse | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Bob Greatorex | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.