Hanes ariannol HOPE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1040733
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.77k | £18.78k | £16.96k | £8.00k | £14.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.62k | £18.79k | £17.01k | £6.45k | £12.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £300 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £1.00k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.