Hanes ariannol 21ST COVENTRY (EASTERN GREEN) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1041057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (164 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.87k | £44.21k | £26.17k | £9.85k | £22.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.84k | £29.92k | £11.59k | £14.94k | £18.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.