Hanes ariannol GREENHILL PLAYSCHOOL
Rhif yr elusen: 1041129
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.94k | £157.75k | £162.27k | £111.37k | £110.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.38k | £153.88k | £157.76k | £158.93k | £232.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £148.27k | £155.78k | £107.30k | £105.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £129.76k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.