Hanes ariannol THE D-DAY MEMORIAL HALL, SOUTHWICK AND WIDLEY.
Rhif yr elusen: 1041450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (64 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.16k | £96.61k | £18.71k | £33.58k | £19.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.47k | £39.62k | £34.99k | £36.58k | £38.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £645 | £71.10k | £18.57k | £13.22k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.