Hanes ariannol WOODLAND HERITAGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1041611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.06m | £981.46k | £1.25m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.50m | £1.18m | £1.22m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £9.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £827.71k | £182.94k | £165.74k | £116.25k | £1.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £681.16k | £832.59k | £770.74k | £1.10m | £1.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.20k | £26.36k | £31.00k | £18.38k | £19.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.60k | £8.97k | £7.02k | £4.22k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.04k | £6.47k | £6.96k | £10.02k | £10.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.90k | £0 | £0 | £25.19k | £984.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £616.81k | £529.72k | £423.20k | £264.42k | £230.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £961.22k | £972.06k | £756.66k | £960.13k | £13.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.44k | £13.07k | £15.08k | £8.04k | £11.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £441.11k | £341.26k | £202.51k | £90.44k | £32.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.09m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.