Hanes ariannol BARNET EDUCATION BUSINESS PARTNERSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 1041633
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.54k | £120.18k | £122.28k | £99.13k | £90.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.77k | £156.25k | £121.78k | £97.90k | £90.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £35.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £35.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.