ymddiriedolwyr THE HEART OF ENGLAND SINGERS
Rhif yr elusen: 1041780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Jade Coton | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Goeff Thompson | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Martyn Noel Atkinson | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Mary Jean Timms | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Karen Lesley Ellen Moulton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
David Brian Abbott | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
MRS JAN PROBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ruth Myra Hockley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Alan Reuben Spiers | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.