Hanes ariannol ROTHER VALLEY CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 1041890
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.93k | £102.94k | £85.04k | £71.02k | £83.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.94k | £108.75k | £77.08k | £75.15k | £74.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.