ymddiriedolwyr WEST SOMERSET RAILWAY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1041901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew David Horner | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
William Arthur Foster | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Michael Robert Sherwood | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
John Stanley David Glover | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Edward Alan Charles Martin | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Denise Parker | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Jeffery Charles Price | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|
||||
Geoff Garfield | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.