Hanes ariannol MARKET HARBOROUGH AND THE BOWDENS CHARITY
Rhif yr elusen: 1041958
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 30/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £584.10k | £628.99k | £658.23k | £645.62k | £678.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.22k | £582.59k | £561.48k | £1.23m | £494.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £441 | £510 | £730 | £1.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.94k | £4.47k | £4.69k | £4.81k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £53.59k | £56.18k | £58.57k | £60.00k | £73.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £434 | £500 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £527.52k | £568.18k | £594.06k | £578.32k | £603.55k | |
|
Incwm - Arall | £50 | £148 | £893 | £1.75k | £33 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £437.26k | £499.11k | £492.36k | £1.16m | £421.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.73k | £31.10k | £35.70k | £37.39k | £22.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £288.51k | £317.78k | £295.91k | £613.72k | £194.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.23k | £52.39k | £33.42k | £29.32k | £49.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.