Hanes ariannol THE FOOD AND DRINK TRAINING AND EDUCATION COUNCIL LIMITED
Rhif yr elusen: 1041966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £908.76k | £1.08m | £1.46m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £980.33k | £931.55k | £1.01m | £1.39m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £971.70k | £890.73k | £1.05m | £1.45m | £1.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £65.52k | £17.67k | £32.84k | £11.16k | £15.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31 | £362 | £20 | £41 | £1.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £107.49k | £58.91k | £63.96k | £66.24k | £86.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £872.84k | £872.64k | £943.64k | £1.32m | £1.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £2.40k | £4.20k | £4.20k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.