Dogfen lywodraethu THE FOOD AND DRINK TRAINING AND EDUCATION COUNCIL LIMITED
Rhif yr elusen: 1041966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/09/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/09/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/01/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/01/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/01/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.