ymddiriedolwyr ESSEX POLICE MUSEUM
Rhif yr elusen: 1042055
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES CLARK QPM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jack Williamson | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Alex Marshall | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Liam Osborne | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Tony Walters | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Samantha Jackson | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Stuart Hooper QPM | Ymddiriedolwr | 17 August 2018 |
|
|
||||
Timothy Robert Stokes | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Alan Cook | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.