ymddiriedolwyr THE EUROPEAN WOUND MANAGEMENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1042404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinne Scicluna | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Joan Enric Torra-Bou | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
David Perez Barreno | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Ewa Klara Stuermer | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Franco Bassetto | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Ana Lamza | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Valentina Dini | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Battistino Paggi | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Mark Collier | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||
Magdalena Annersteen Gershater | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||
Beata Gress Halasz | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||
Elena Conde Montero | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Paulo Ramos | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Dimitri Beeckman | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|||||
Hubert Vuagnat | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Alexandra Marques | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Andrea Pokorna | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Sebastian Probst | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
Kirsi Isoherranen | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.