Hanes ariannol ASHIANA NETWORK
Rhif yr elusen: 1042440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.69m | £2.22m | £2.01m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.61m | £1.88m | £1.95m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.07m | £116.00k | £116.00k | £111.47k | £127.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £836.11k | £840.00k | £840.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £306.92k | £238.31k | £445.17k | £233.81k | £730.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30m | £1.44m | £1.77m | £1.77m | £1.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.00k | £6.34k | £2.17k | £1.06k | £8.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.61m | £1.84m | £1.90m | £2.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.47k | £0 | £46.57k | £49.80k | £56.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.76k | £7.27k | £10.40k | £11.93k | £8.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £74.47k | £85.72k | £70.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.