Hanes ariannol LADY BARN HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1042587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.44m | £4.59m | £4.43m | £4.85m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.24m | £4.54m | £4.74m | £5.16m | £5.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £250.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.70k | £12.98k | £13.85k | £19.87k | £23.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.09k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.04m | £4.08m | £3.94m | £4.25m | £4.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.64k | £18.55k | £13.68k | £15.55k | £25.29k | |
|
Incwm - Arall | £370.89k | £482.37k | £450.71k | £561.31k | £669.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £23.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.24m | £4.54m | £3.36m | £5.16m | £5.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.45k | £57.80k | £58.91k | £86.49k | £55.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.38m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.