Hanes ariannol WESTOVER PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1042604
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.33k | £86.14k | £94.48k | £99.82k | £115.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.29k | £75.67k | £90.61k | £119.38k | £110.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £80.66k | £91.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.