ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF LONG FURLONG SCHOOL
Rhif yr elusen: 1042673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Cole | Cadeirydd | 21 September 2023 |
|
|
||||
Rebecca Louise Capon BA Hons | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Marta Tricklebank | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Daren Lister | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
Andrew Kaye | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Dr Frida Eriksson | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Claire Lesley Norris | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Gemma Chapman | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
John Richard Davies BSc | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.