ymddiriedolwyr THE SHROPSHIRE COUNTY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1042705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLENYS OLWYN WHEELER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ann Owen | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Gillian Ann Booton | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Lynda Oldham | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Josephine Bennett | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Margaret O'Neill | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Carol Wolfe | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
June Mary Turner | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
BRIDGET MARY THURGOOD | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|||||
HILARY LEWIS | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
||||
DOROTHY HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANE MABELLE TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.