Hanes ariannol THE MEDIA TRUST
Rhif yr elusen: 1042733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.93m | £1.62m | £1.85m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.74m | £1.67m | £1.35m | £1.70m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £101.12k | £7.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £662.51k | £684.27k | £586.24k | £350.01k | £372.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.24m | £1.24m | £1.03m | £1.50m | £772.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15 | £446 | £196 | £14 | £2.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £121.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.38m | £1.28m | £1.68m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £221.19k | £291.65k | £70.46k | £12.26k | £12.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.45k | £40.90k | £38.15k | £37.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.