ymddiriedolwyr YORK MINSTER DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1042887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleo Duke | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Gary Gelissen | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
David McDowell | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Harry Daniel Pomfret | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
David Ingledew | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|||||
Gerald Snowden | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Adrian Richard Pomfret | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Deborah Watson | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.