Hanes ariannol MACHYNLLETH COMMUNITY CHILDREN'S PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1043102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.39k | £211.82k | £251.85k | £325.34k | £335.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.66k | £199.00k | £247.27k | £299.77k | £332.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.14k | £54.48k | £19.57k | £18.26k | £26.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.14k | £27.73k | £22.57k | £19.81k | £17.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.