ymddiriedolwyr HAMPSHIRE NORTH GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1043313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Blyth | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Brown | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Lesley Martin | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Emily Wiggins | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Franks | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
LENA ANNE PONTING | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Joanna Barker | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Clare Elizabeth May Blake | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Pauline Mary Warner | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Jane Day | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
SallyAnne Humphrys | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Garvey | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|||||
Sally Jane Hill | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Tracy Ann Betteridge | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.