Dogfen lywodraethu CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, CHEADLE HULME
Rhif yr elusen: 1043378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 5 JANUARY 1950 AS AMENDED 2 NOVEMBER 1976, 19 APRIL 1977, 9 OCTOBER 1979, 29 NOVEMBER 1983, 21 MAY 1987 AND 16 NOVEMBER 2009 AS AMENDED ON 22 OCT 2019 AS AMENDED ON 26 JAN 2023 AS AMENDED ON 25 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN AND SPREAD THE TRUTH GIVEN IN THE BIBLE AND SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES BY MARY BAKER EDDY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.